Bankovní rada České národní banky na svém jednání 25. srpna 2016 rozhodla o odvolání Milady Hrdé z místa ředitelky sekce lidských zdrojů s účinností od 25. srpna 2016.
Ředitel sekce dohledu nad finančním trhem David Rozumek se rozhodl ke dni 12. ledna 2017 ukončit své působení v České národní bance. Dočasným řízením bankovní rada pověřila náměstkyni ředitele této sekce Zuzanu Silberovou.
Dosavadní ředitel odboru komunikace sekce kancelář ČNB Marek Zeman se po téměř třech letech svého působení v centrální bance rozhodl k 13. červnu 2018 opustit svůj post.
Novým ředitelem sekce měnové se od 1. prosince 2018 stane Petr Král. Rozhodla o tom bankovní rada České národní banky. Petr Král převezme funkci ředitele sekce měnové po Tomáši Holubovi, který se od 1. prosince 2018 stane členem...
Bankovní rada České národní banky zatím nerozhodla, kdo bude ředitelem sekce kancelář. Prezident Miloš Zeman v neděli nepřímo potvrdil, že do funkce ředitele kanceláře ČNB míří ředitel hradního protokolu Vladimír Kruliš.
V návaznosti na usnesení vlády č. 282 ze dne 30. dubna 2018 vyhlásil předseda vlády výběrové řízení na pozici ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů.
Bankovní rada České národní banky na svém jednání dne 8. prosince 2016 rozhodla s účinností od 1. ledna 2017 o zařazení Ing. Jana Sušického, Ph.D., ACCA, na vedoucí místo náměstka ředitele sekce dohledu II, Ing. Vladislava...
Jmenováním Aleše Michla guvernérem ČNB nastane změna kurzu měnové politiky banky v tom smyslu, že již nebude tak ostře vystupovat proti inflaci. Zároveň oslabení koruny, za kterým je právě jmenování Michla, zřejmě vyvolá...
Na pozici provozního ředitele od května u online prodejce potravin nastoupil Aleš Malucha s manažerskými zkušenostmi z Makra, METRO AG a ALSO Group. Pozici finančního ředitele nově vykonává Tomáš Jakoubek, který v minulosti...
V neděli 21. srpna 2016 se náměstek pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany Jakub Landovský spolu se zástupcem ředitele Sekce podpory MO brigádním generálem Jaroslavem Linhartem zúčastnili vzpomínkového...
Od 1. srpna 2018 působí na Letišti Praha na pozici ředitele rozvoje technologií Filip Kopecký. Na nově vytvořenou pozici na největším českém mezinárodním letišti přichází po osmi letech strávených ve společnosti ZOOT, kde...
Laureátkami Ceny profesora Františka Vencovského se staly Dominika Ehrenbergerová a Simona Malovaná ze sekce finanční stability ČNB. Ve vítězné práci se věnovaly kapitálovým požadavkům na banky v ČR ve vztahu k úvěrům soukromému...
Z Novy koncem října odchází kreativní ředitel Alan Záruba. Na Nově se dále sloučila sekce kreativy a marketingu pod vedení marketingového ředitele Jakuba Strýčka. Na pozici vedoucího grafiky nastupuje Lukáš Fišárek, zakladatel...
Dlouho očekávaná změna kurzu se blíží. ČNB začne na podzim diskutovat o tom, kdy sníží úrokové sazby. Podle investora Lubora Žalmana je čas přemýšlet, co dál s penězi. „Až ČNB sazby sundá, pak už bude pozdě, už to bude...
Problematika finančních technologií v rámci České národní banky bude od 1. října 2018 spadat do sekce regulace a mezinárodní spolupráce na finančním trhu. V tomto útvaru, jehož název se zkrátí na sekce regulace a mezinárodní...
Novým ředitelem sekce peněžní a platebního styku České národní banky se s účinností od 1. února 2016 stane Josef Ducháček. Bankovní rada o tom rozhodla na svém jednání 21. ledna 2016.